порядок действий » определи порядок действий
  • Определите порядок выполнения действий при вычислениисуммы:(725+48)+809 ; 725+(48+809)


    Решение: (725+48)+809

    1. 725+48=773

    2. 773+809=1582

    первое действие всегда в скобках

    второе за скобками

    во втором выражении ответ будет тот же, т.к. сложение в скобки не заключается

    и от перемены мест одинаковых слагаемых сумма не меняется.

    725+(48+809)

    1. 48+809=857

    2. 725+857=1582

    (725+48)+809=1582

      1 2

    1. 725+48=773

    2. 773+809=1582

    725+(48+809)=1582

      2 1

    1. 48+809=857

    2. 725+857=1582

  • Определи порядок выполнения действий и реши выражения по действиям желательно в столбик

    а)7945*4/5*7+24693
    7945*4*7/5+24693
    б)30754-7484/7*6/4
    30754-7484/4*6/7
    в)2896/8*9-237*5+5129
    2896*9/8-237*5+5129


    Решение: а)7945*4/5*7+24693=69185
    1) 7945
      * 4
    31780
    2) 31780 І 5
    30 6356
      17 
      15
      28
      25
      30
      30
      0
    3) 6356
    * 7
      44492
    4) 44492
      + 24693
      69185  
     
    7945*4*7/5+24693=69185
    1) 7945
       * 4
       31780
    2)
    31780
      * 7
      222460
    3)
     222460 І 5
      20 44492
      22
    20
    22
      20
    24
    20
    46
    45
    10
    10
    0
    4) 44492
    + 24693
      69185

    б)30754-7484/7*6/4= -29150.286
    7484:7=1069,1428
    1069.1428*6=6414.8568
    6414.8568:4=1603.7142
    30754-1603.7142= -29150.286

      30754-7484/4*6/7=29150.286
    7484:4=1871
    1871*6=11226
    11226:7=1603.7142
     30754-1603.7142=291502.286

    в)2896/8*9-237*5+5129=7202
    2896:8=362
    362*9=3258
    237*5=1185
    3258-1185=2073
    2073+5129=7202

      2896*9/8-237*5+5129=7202
    2896*9=26064
    26064:8=3258
    237*5=1185
    3258-1185=2073
    2073+5129=7202

     
     
      

  • Определи порядок действий и найди значения выражения 7121350-(15125:25+302*804-986:17)*9


    Решение: 7121350-(15125:25+302*804-986:17)*9=7121350-2190195=4931155
    15125:25=605
    302*804=242808
    986:17=58
    605+242808-58=243355
    243355*9=2190195

    7121350-(15125:25+302*804-986:17)*9=4931155

    15125  I  25
    150  605
      125
      125
      0 

       302
       804
        1208
    2416
    242808

    986  I  17
    85  58
    136
    136
     0

    242808
          605
    243413

    243413
       58
    243355

      243355
       9
    2190195


    7121350
    2190195
    4931155




  • Определи порядок действий и вычисли 6*3+25:5-7; 2*(28+12)-30;18+5*9-27:3;54-4*(21-17)


    Решение: Первое:
    1. 6*3= 18
    2. 25:5 = 5
    3. 18+5=23
    4. 23-7=11
    второе:
    1.(28+12)=40
    2. 2*40=80
    3. 80-30=50
    третье:
    1. 5*9=45
    2. 27:3=7
    3. 45+18=63
    4. 63-27=44
    четвёртое:
    1. 21-17=4
    2. 4*4=16
    3. 54-16=38

    6*3+25:5-7=16
    1)6*3=18
    2)25/5=5
    3)18+5=23
    4)23-7=16

    2*(28+12)-30=50
    1)28+12=40
    2)40*2=80
    3)80-30=50

    18+5*9-27:3=54
    1)5*9=45
    2)27/3=9
    3)18+45=63
    4)63-9=54

    54-4*(21-17)=38
    1)21-17=4
    2)4*4=16
    3)54-16=38





  • Определи порядок действий и вычисли значения выражений 4605 умножить 37 :15-(23 умножить на 14-185)умножить на 82 +47999


    Решение:

       3  4  6  1  2  5  7
    4605 * 37 : 15 - ( 23 * 14 - 185) * 82 + 47999 = 48124
    1) 23 * 14 = 322
    2) 322 - 185 = 137
    3) 4605 * 37 = 170385
    4) 170385 : 15 = 11359
    5) 137 * 82 = 11234
    6) 11359 - 11234 = 125
    7) 125 + 47999 = 48124
    --------------------------------------------------------------------------
    Над примером проставлен порядок действий.

  • Определи порядок действий в выражении: a-(b-c)-(d+k)


    Решение: Сначала б - с потом д+к потом их вычитаем друг с друга потом то получилось вычиаем из а

    Сначала выполняется действие в скобках то есть (в-с), затем(d+k), затем то что получилось в первом действии мы вычитаем то, что получилось во втором, а потом из а вычитаем полученное число

  • Определите порядок выполнения действий и вычислите. 168+24 умножить 3, 325-25 делить 5, 2 умножить 5000-30 умножить 30, 500 делить 2+48 делить 4 ,(99+33)умножить 3 ,(720-160)делить 8 ,1000-9350-175),900 делить(30 умножить 30)


    Решение: 1)24*3=72  2)168+72=240  1)25/5=5  2)325-5=320  1)2*5000=10000  2)30*30=900  3)10000-900=9100  1)500/2=250  2)48/4=12  3)250+12=262  1)99+33=132  2)132*3=396  1)720-160=560  2)560/8=70  1)1000-175=825 2)9350-825=8525 1)30*30=900 2)900/900=1

  • 1) Известно, что х ∈ А∩В. Следует ли из этого, что
    а) х ∈ В∩А; б) х ∈ А∪В; в)х ∈ В∪А ?
    2)Определите порядок выполнения действий в следующих выражениях:
    а) А∪В∪С; в) А∩В∪С∩D;
    б) А∩В∩С; г) А∪В∩С∪D;


    Решение: 1) а) да. т.к. В∩А=B∩A,
    1) б) да, т.к. пересечение множеств входит в объединение этих же множеств,
    1) в) да, т.к. В∪А=А∪В
    2) Если нет скобок, то при операциях со множествами следующий приоритет: сначала пересечение, затем объединение (если операции одинаковые, то действия выполняются подряд слева направо). При наличии скобок сначала выполняются действия в скобках, затем пересечение и в последнюю очередь объединение слева направо:
    а) выполняются действия подряд;
    б) подряд;
    в) как будто поставлены следующие скобки: (А∩В)∪(С∩D);
    г) как будто поставлены следующие скобки:  А∪(В∩С)∪D

  • Определи порядок действий и найди значение выражения. 5383 * 96 : (20 + 19 + 9) + 10 399 + (47 063 - 184) * 7=
    Поставь скобки так,чтобы равенство стало верным:
    25-16+7=2
    144:12*3=4
    25+12*3=111
    3.Расставь скобки в выражении разными способами:4*15-12:6
    Какие числа можно получить в ответе?
    4.Не выполняя вычислений,запиши выражения в порядке уменьшения их значений.
    722:19
    722+19
    722*19
    722-19


    Решение:

    1.  5383 * 96 : (20 + 19 + 9) + 10 399 + (47 063 - 184) * 7=349318

    Первое действие  5383*96=516768
    Второе действие в скобках

    (20 + 19 + 9) = 48
    Третье действие
    Первое делим на второе
    516768:48= 10766
    Четвертое действие в скобках
    (47 063 - 184)= 46879
    Пятое действие, то что у нас получилось в четвертом умножаем на 7
    46879*7=328153
    Шестое действие
    10399+328153=338552
    Седьмое действие
    10766+338552=349318
     2.4*15-12:6
    Первый способ
    (4*15)-(12:6)=60-2=58
    Второй способ
    4*(15-12):6=2

    3. 38; 703;741;13718

  • Определи порядок действий и вычисли: 419 -20*7. 378+50*40-1800. 80*20+769-684.
    6*70-285. 80*(140-80)+570. 576+720:9-578


    Решение: Первое действие решается всегда в скобках (если они есть), второе - умножение/деление и третье вычитание/прибавление, этим правилом и приступим к решению. 
     419-20*7=419-140=279.
    378+50*40-1800 - т.к. этот пример потруднее объясню, в таких случаях первое так же умножение, а потом решение с права - на лева.
    378+2000-1800=2378-1800=578.
     80*20+769-684 = 1600+769-684 = 2369-684 = 1685
    2) 6*70-285 = 420-285=135
    80*(140-80)+570 - тут нужно перемножить 80 на каждое слагаемое в скобках: 80*140-80*80
    11200 - 6400 + 570 = 4800+570= 5370.
    576+720:9-578 = 576 + 80 - 578 (тут мы схитрим, не будем прибавлять а потом отменять, а посмотрим так к 80 мы прибавляем 576, а потом отнимаем 578, то есть, то что прибавляется сразу вычитается. Вычтем из 578-576, получим 2. Столько мы вычтем из 80. И так получается 80-2=78.

1 2 > >>